GEOPARK LATIN AMERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 8
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEOPARK LATIN AMERICA SL
CIF B88007786
Capital Social 5.742143414E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- GEOPARK LATIN AMERICA COOPERATIE UA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Aylwin Chiorrini Pedro Enrique
Propietario Geopark Uk Limited
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE GEOPARK LATIN AMERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEOPARK LATIN AMERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Consejero | 10/04/2018 | 24/10/2022 |
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Apoderado | 24/04/2018 | 24/10/2022 |
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Apoderado | 04/05/2018 | 24/10/2022 |
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Apoderado | 29/08/2018 | 24/10/2022 |
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Apoderado | 13/06/2018 | 24/10/2022 |
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Presidente | 29/08/2018 | 24/10/2022 |
Aylwin Chiorrini Pedro Enrique | Consejero Delegado Mancomunado | 29/08/2018 | 24/10/2022 |
Demattei Rodrigo-hernan | Apoderado | 29/08/2018 | 24/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 07/05/2021 | 24/10/2022 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 07/05/2021 | 24/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GEOPARK LATIN AMERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 22, S 8, H M 662212, I/A 24 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 22, S 8, H M 662212, I/A 24 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-208-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 21, S 8, H M 662212, I/A 23 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 21, S 8, H M 662212, I/A 23 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41884 , F 21, S 8, H M 662212, I/A 22 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 225, S 8, H M 662212, I/A 21 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 225, S 8, H M 662212, I/A 21 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 20/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 225, S 8, H M 662212, I/A 20 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 225, S 8, H M 662212, I/A 19 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Representante
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37099 , F 224, S 8, H M 662212, I/A 18 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28