SALA FERNANDEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de SALA FERNANDEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALA FERNANDEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALPE SALA SA | Administrador Solidario | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE SALA FERNANDEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA FERNANDEZ MIGUEL
Empresa: CALPE SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Fernandez Ana Maria
- Sala Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 169, S 8, H A 30920, I/A 9 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-03
Empresa: CALPE SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Fernandez Ana Maria
- Sala Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 168, S 8, H A 30920, I/A 8 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-03
Empresa: CALPE SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Fernandez Ana Maria
- Sala Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 168, S 8, H A 30920, I/A 7 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-03
Información de SALA FERNANDEZ MIGUEL
Mostramos los datos de SALA FERNANDEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA FERNANDEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos