SALA FERNANDEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de SALA FERNANDEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALA FERNANDEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE CALPE SA | Presidente | 16/01/2020 | |
CALPE SALA SA | Administrador Solidario | 22/01/2015 | |
EMPRESA MIXTA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS DE CALPE SA | Consejero | 19/11/2011 |
VINCULACIONES DE SALA FERNANDEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALA FERNANDEZ ANA MARIA
Consejero
Presidente
- Sala Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4279 , F 48, S 8, H A 51131, I/A 52 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-03
Empresa: CALPE SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Fernandez Ana Maria
- Sala Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 169, S 8, H A 30920, I/A 9 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-03
Consejero
- Sala Fernandez Ana Maria
- VAINMOSA CARTERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 43, S 8, H A 51131, I/A 41 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Sala Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 43, S 8, H A 51131, I/A 41 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 43, S 8, H A 51131, I/A 41 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-03
Empresa: CALPE SALA SA
Administrador Solidario
- Sala Fernandez Ana Maria
- Sala Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1776 , F 168, S 8, H A 30920, I/A 8 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-03
Consejero
- Sala Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 41, S 8, H A 51131, I/A 35 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-03
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 41, S 8, H A 51131, I/A 35 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-03
Consejero Delegado Mancomunado
- Sala Fernandez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3323 , F 41, S 8, H A 51131, I/A 35 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-03
Empresa: PUBLICA MUNICIPAL DE CALP SL
Miem.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3072 , F 175, S 8, H A 100112, I/A 6 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-03
VER MAS ACTOS
Información de SALA FERNANDEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de SALA FERNANDEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALA FERNANDEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos