SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO
Informe ejecutivo de SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHROMAGEN ESPAÑA SL | Consejero | 17/03/2022 | 10/04/2023 |
CHROMAGEN ESPAÑA SL | Secretario | 17/03/2022 | 10/04/2023 |
ARISTON IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2018 | 28/10/2020 |
VINCULACIONES DE SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO
Empresa: CHROMAGEN ESPAÑA SL
Consejero
- Kebbache Abdelhafid
- Reina Cano Antonio
- Sakai Ottoni Emiliano Shiguero
Presidente
Secretario
- Sakai Ottoni Emiliano Shiguero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5604 , F 194, S 8, H SE 53399, I/A 28 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-41
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abdelhafid Kebbache
- Emiliano Shiguero Sakani Ottoni
- Michal Stanislaw Barszczak
- Michele Allamprese
- Sakai Ottoni Emiliano Shiguero
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47480 , F 81, S 8, H B 341031, I/A 69 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Picca Piccon
- Sakai Ottoni Emiliano Shiguero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 191, S 8, H B 341031, I/A 62 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Información de SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO
Mostramos los datos de SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAKAI OTTONI EMILIANO SHIGUERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos