ANTONIO PICCA PICCON
Informe ejecutivo de ANTONIO PICCA PICCON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANTONIO PICCA PICCON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARISTON IBERICA SL | Consejero | 09/02/2015 | 15/01/2019 |
ARISTON IBERICA SL | Presidente | 29/06/2018 | 15/01/2019 |
ARISTON IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2018 | 15/01/2019 |
VINCULACIONES DE ANTONIO PICCA PICCON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANTONIO PICCA PICCON
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Picca Piccon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 198, S 8, H B 341031, I/A 65 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Consejero
- Antonio Picca Piccon
Presidente
- Antonio Picca Piccon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 198, S 8, H B 341031, I/A 64 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Antonio Picca Piccon
- Sakai Ottoni Emiliano Shiguero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 191, S 8, H B 341031, I/A 62 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Consejero
Presidente
- Antonio Picca Piccon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 191, S 8, H B 341031, I/A 61 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Empresa: ARISTON THERMO ESPAÑA SL
Consejero
- Antonio Picca Piccon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43602 , F 157, S 8, H B 341031, I/A 54 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-08
Información de ANTONIO PICCA PICCON
Mostramos los datos de ANTONIO PICCA PICCON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANTONIO PICCA PICCON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos