SAIZ SANCHEZ BORJA
Informe ejecutivo de SAIZ SANCHEZ BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAIZ SANCHEZ BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWCORP SAIZ INVEST SL | Socio Unico | 07/02/2017 | |
NEWCORP SAIZ INVEST SL | Administrador Unico | 07/02/2017 |
VINCULACIONES DE SAIZ SANCHEZ BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ SANCHEZ BORJA
Empresa: METAL COMPANIES ASSOCIATED SL
Apoderado Mancomunado
- Dasgoas Rodriguez Tomas
- Fernandez Asenjo Jesus
- Irizabal Iturbe Jose Antonio
- Lorenz Sandra
- Saiz Sanchez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1087 , F 141, S 8, H S 16314, I/A 8 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-39
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS DE SOLDADURA SL
Administrador Unico
- Saiz Sanchez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 757 , F 63, S 8, H S 12971, I/A 4 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-39
Empresa: NEWCORP SAIZ INVEST SL
Administrador Unico
- Saiz Sanchez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1150 , F 156, S 8, H S 31546, I/A 1 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-39
Empresa: NEWCORP SAIZ INVEST SL
Socio Único
- Saiz Sanchez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1150 , F 156, S 8, H S 31546, I/A 1 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-39
Empresa: METAL COMPANIES ASSOCIATED SL
Apoderado Mancomunado
- Dasgoas Rodriguez Tomas
- Fernandez Asenjo Jesus
- Irizabal Iturbe Jose Antonio
- Lorenz Sandra
- Saiz Sanchez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 123, S 8, H S 16314, I/A 7 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-39
Empresa: METAL COMPANIES ASSOCIATED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Asenjo Jesus
- Lorenz Sandra
- Saiz Sanchez Borja
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 123, S 8, H S 16314, I/A 7 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-39
Empresa: METAL COMPANIES ASSOCIATED SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Asenjo Jesus
- Lorenz Sandra
- Saiz Sanchez Borja
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 122, S 8, H S 16314, I/A 6 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-39
Empresa: METAL COMPANIES ASSOCIATED SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 122, S 8, H S 16314, I/A 6 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-39
Empresa: METAL COMPANIES ASSOCIATED SL
Apoderado Mancomunado
- Dupont Siva Pascal
- Fernandez Asenjo Jesus
- Saiz Sanchez Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 122, S 8, H S 16314, I/A 5 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-39
Información de SAIZ SANCHEZ BORJA
Mostramos los datos de SAIZ SANCHEZ BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ SANCHEZ BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos