INCALYME II SL
Municipio El Astillero
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social INCALYME II SL
CIF B39304688
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Teléfono 94 255 85 05
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Salcines Peñil Lorenzo
ORGANIGRAMA DE INCALYME II SL
VINCULACIONES DE INCALYME II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INCALYME II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Verrir Juan Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2016 | |
Nozal Salvador Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/08/2016 | |
Acereda Gomez Felix Francisco | Consejero | 30/06/2016 | |
Fernandez Asenjo Jesus | Consejero | 30/06/2016 | |
Hernando Sierra Felipe | Secretario | 30/06/2016 | |
Hernando Sierra Felipe | Consejero | 30/06/2016 | |
Nozal Salvador Pablo | Consejero | 30/06/2016 | |
Salcines Peñil Lorenzo | Presidente | 30/06/2016 | |
Salcines Peñil Lorenzo | Consejero | 30/06/2016 | |
Valdes Diaz Ramon | Consejero | 30/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INCALYME II SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 187, S 8, H S 1421, I/A 8 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 187, S 8, H S 1421, I/A 8 (10/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-39
- Se reduce el número de Consejeros que de nueve pasa a siete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 187, S 8, H S 1421, I/A 7 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 187, S 8, H S 1421, I/A 7 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-39
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 187, S 8, H S 1421, I/A 7 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-39
- CESE Y DESIGNACION DE PERSONA FISICA QUE REPRESENTE A LA SOCIEDAD COMO CONSEJERA Y APODERADA DE LA ENTIDAD METAL COMPANIES ASSOCIATED, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 187, S 8, H S 1421, I/A 6 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 434 , F 170, S 8, H S 1421, I/A 5 (16/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-39