SAIZ SAIZ JAVIER
Informe ejecutivo de SAIZ SAIZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAIZ SAIZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA AZUL INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES SL | Apoderado | 28/06/2019 | |
A SAIZ JARABO INGENIEROS CONSULTORES SL | Administrador Unico | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE SAIZ SAIZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ SAIZ JAVIER
Administrador Unico
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 65, S 8, H M 626760, I/A 9 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Administrador Unico
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 65, S 8, H M 626760, I/A 8 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-28
Apoderado
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 63, S 8, H M 626760, I/A 6 (28/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-28
Administrador Unico
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 62, S 8, H M 626760, I/A 4 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Administrador Unico
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13000 , F 178, S 8, H M 209660, I/A 6 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13000 , F 178, S 8, H M 209660, I/A 6 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Administrador Unico
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 62, S 8, H M 626760, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 62, S 8, H M 626760, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 60, S 8, H M 626760, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13000 , F 177, S 8, H M 209660, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de SAIZ SAIZ JAVIER
Mostramos los datos de SAIZ SAIZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ SAIZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos