SAIZ JARABO ANTONIO
Informe ejecutivo de SAIZ JARABO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAIZ JARABO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A SAIZ JARABO INGENIEROS CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 20/05/2010 | 10/07/2018 |
COSTA AZUL INGENIERIA Y SERVICIOS COMERCIALES SL | Administrador Solidario | 09/06/2016 | 05/07/2018 |
A SAIZ JARABO INGENIEROS CONSULTORES SL | Administrador Unico | 20/05/2010 |
VINCULACIONES DE SAIZ JARABO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ JARABO ANTONIO
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13000 , F 178, S 8, H M 209660, I/A 6 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 62, S 8, H M 626760, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34849 , F 60, S 8, H M 626760, I/A 1 (09/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-28
Administrador Solidario
- Saiz Jarabo Antonio
- Saiz Saiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13000 , F 177, S 8, H M 209660, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Administrador Unico
- Saiz Jarabo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13000 , F 177, S 8, H M 209660, I/A 3 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de SAIZ JARABO ANTONIO
Mostramos los datos de SAIZ JARABO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ JARABO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos