SAIZ HERRAIZ JESUS
Informe ejecutivo de SAIZ HERRAIZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE SAIZ HERRAIZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURACION CUENCA UNICA SL | Apoderado | 07/09/2022 | |
PISTACHOS DE LA MANCHA CONQUENSE SL | Apoderado | 02/06/2022 | |
VIJE ABOGADOS SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
VIJE ACTIVIDAD INVERSORA SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
INVERSIONES JEDADI SL | Administrador Unico | 20/07/2020 | |
ITV DE LA SIERRA SL | Administrador Unico | 09/07/2019 | |
MALOJURO SL | Administrador Concursal | 26/03/2013 | |
EL DIA DE CUENCA SA | Administrador Concursal | 20/03/2013 | |
EVENTOS CUENCA SL | Socio Unico | 10/12/2012 | |
EVENTOS CUENCA SL | Administrador Unico | 10/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAIZ HERRAIZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAIZ HERRAIZ JESUS
Empresa: ATVIL SA
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA
Juez / Ponente:CONSUELO ROMERO SIEIRA
Fecha de Resolución:05/07/2024
Número Procedimiento Concursal:0000399/2021
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-932
Inscripción:
15
Fecha Inscripción29/05/2024
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CU 932, I/A 15 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-107-16
Empresa: ATVIL SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ATVIL SA
Nif:A16011603
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Saiz Herraiz Jesus
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA
Juez / Ponente:CONSUELO ROMERO SIEIRA
Fecha de Resolución:05/07/2024
Número Procedimiento Concursal:0000399/2021
Datos Registrales:
Tomo:
0
Libro:
0
Folio:
0
Hoja:
8-932
Inscripción:
14
Fecha Inscripción23/05/2024
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CU 932, I/A 14 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-16
Empresa: RESTAURACION CUENCA UNICA SL
Apoderado
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 52, S 8, H CU 11723, I/A 3 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-16
Empresa: PISTACHOS DE LA MANCHA CONQUENSE SL
Apoderado
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773 , F 105, S 8, H CU 11519, I/A 2 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-16
Empresa: CONSTRUCCIONES GARLOMAR SL
Liquidador Concursal
- Izquierdo Perez Carmen
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 63, S 8, H CU 5162, I/A 10 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-16
Empresa: VIJE ACTIVIDAD INVERSORA SL
Administrador Unico
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 28, S 8, H CU 11722, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-16
Empresa: VIJE ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 789 , F 16, S 8, H CU 11721, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-16
Empresa: INVERSIONES JEDADI SL
Administrador Unico
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 112, S 8, H CU 11615, I/A 1 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-145-16
Empresa: HERAS CUENCA SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE 1 INSTANCIA E INSTRUCCION DE CUENCA
Juez / Ponente:MARTA MARIA MARTINEZ GONZALEZ
Fecha de Resolución:16/10/2017
Número Procedimiento Concursal:0000381/2017
Datos Registrales:
Tomo:
607
Libro:
0
Folio:
65
Hoja:
8-5128
Inscripción:
5
Fecha Inscripción17/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Cuenca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 607 , F 65, S 8, H CU 5128, I/A 5 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-16
Empresa: PRESTACIONES GARRIDO SL
Administrador Unico
- Saiz Herraiz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 754 , F 18, S 8, H CU 11185, I/A 2 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-16
VER MAS ACTOS
Información de SAIZ HERRAIZ JESUS
Mostramos los datos de SAIZ HERRAIZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAIZ HERRAIZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos