SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO
Informe ejecutivo de SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RRONER INGENIERIA SL | Administrador Solidario | 02/04/2019 | |
ARGOTEC SOLUCIONES INNOVADORAS EN TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO
Empresa: RRONER INGENIERIA SL
Administrador Solidario
- Garcia De Celis Rodriguez Antonio
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 185, S 8, H LE 25856, I/A 1 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-24
Administrador Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 5 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-47
Administrador Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 5 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-47
Administrador Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Consejero
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Presidente
Secretario
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Consejero
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Presidente
Secretario
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 78, S 8, H VA 23469, I/A 3 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Consejero
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Presidente
Secretario
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 76, S 8, H VA 23469, I/A 1 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-47
Información de SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO
Mostramos los datos de SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ SANTOS ANTONIO FLORENTINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos