HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARGOTEC SOLUCIONES INNOVADORAS EN TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Solidario | 14/05/2013 |
VINCULACIONES DE HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE
Administrador Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 5 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-47
Administrador Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 5 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-47
Administrador Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Sainz Santos Antonio Florentino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Consejero
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 79, S 8, H VA 23469, I/A 4 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Consejero
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 78, S 8, H VA 23469, I/A 3 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-47
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Consejero
- Huidobro Garcia Francisco Jose
- Lopez Martin Alberto
- Sainz Santos Antonio Florentino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 76, S 8, H VA 23469, I/A 1 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-47
Información de HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HUIDOBRO GARCIA FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos