SAINZ MARTIN JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SAINZ MARTIN JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAINZ MARTIN JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/10/2020 | |
ALAMEDA DE RIVAS SL | Presidente | 03/10/2018 | |
GLOBAL NOLDOR SL | Apoderado | 28/09/2018 | |
SAINZ RAMIREZ PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA | Consejero | 09/09/2015 | |
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Representante | 06/10/2011 |
VINCULACIONES DE SAINZ MARTIN JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAINZ MARTIN JOSE MARIA
Consejero
- QUINSAPA SL
- Sainz Armada Pilar
- Sainz Martin Fernando-jesus
- Sainz Martin Jaime
- Sainz Martin Jose Maria
- Sainz Martin Myriam
- SARUMATO 5 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 41, S 8, H M 455482, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 29, S 8, H M 87806, I/A 27 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Empresa: ALAMEDA DE RIVAS SL
Presidente
- Sainz Martin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34406 , F 219, S 8, H M 287951, I/A 11 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: GLOBAL NOLDOR SL
Apoderado
- Sainz Martin Alvaro
- Sainz Martin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36443 , F 3, S 8, H M 654740, I/A 3 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado
- Sainz Armada Jose
- Sainz Armada Jose
- Sainz Armada Paz
- Sainz Martin Alvaro
- Sainz Martin Alvaro
- Sainz Martin Jose Maria
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 23, S 8, H M 87806, I/A 20 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Consejero
Presidente
Representante
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25295 , F 39, S 8, H M 455482, I/A 3 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Consejero
Representante
- Sainz Martin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 20, S 8, H M 87806, I/A 14 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Sainz Martin Jose Maria
Consejero
- Sainz Martin Jose Maria
Miem.Com.Ej.
- Sainz Martin Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 20, S 8, H M 87806, I/A 14 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-28
Información de SAINZ MARTIN JOSE MARIA
Mostramos los datos de SAINZ MARTIN JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAINZ MARTIN JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos