DOMERCQ JIMENEZ LUIS
Informe ejecutivo de DOMERCQ JIMENEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMERCQ JIMENEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVIBAR SOLARCO SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2024 | |
EQUILIBRIO PILATES SL | Administrador Solidario | 18/03/2024 | |
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Representante | 11/11/2021 | |
DURLAS SL | Representante | 17/11/2020 | |
DUPROVIALS SL | Administrador Solidario | 05/11/2020 | |
JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 08/10/2020 | |
COVIBAR GESTION SL | Administrador Solidario | 25/04/2017 | |
FINCAS DISPERSAS SL | Administrador Solidario | 25/04/2017 | |
SALGESAR SL | Administrador Solidario | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE DOMERCQ JIMENEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMERCQ JIMENEZ LUIS
Empresa: COVIBAR SOLARCO SL
Administrador Mancomunado
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Iglesias Manuel
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 86756, I/A 21 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-112-28
Empresa: EQUILIBRIO PILATES SL
Administrador Solidario
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28462 , F 99, S 8, H M 512478, I/A 5 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Consejero
Representante
- Domercq Jimenez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 31, S 8, H M 87806, I/A 29 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Consejero
Representante
- Domercq Jimenez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 31, S 8, H M 87806, I/A 29 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: STUDIOS Y PROYECTOS TAMBORA SL
Administrador Unico
Representante
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40800 , F 61, S 8, H M 723845, I/A 3 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: SISTEMAS AUGGIE III SL
Administrador Solidario
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40662 , F 113, S 8, H M 721602, I/A 3 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 29, S 8, H M 87806, I/A 27 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 23, S 8, H M 87806, I/A 20 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: JARAMA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Domercq Jimenez Luis
- Martin Santiago Concha Myriam
- Rodriguez Vallina Armando
- Sainz Armada Iñigo
- Sainz Armada Iñigo
Consejero
Miem.Com.Ej.
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16847 , F 23, S 8, H M 87806, I/A 20 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: COVISALGES SL
Administrador Solidario
- Domercq Jimenez Luis
- Rodriguez Vallina Armando
- Villalba Jimenez Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35864 , F 108, S 8, H M 644383, I/A 2 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
VER MAS ACTOS
Información de DOMERCQ JIMENEZ LUIS
Mostramos los datos de DOMERCQ JIMENEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMERCQ JIMENEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos