SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA
Informe ejecutivo de SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIG LATIN AMERICA INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado | 21/03/2017 |
VINCULACIONES DE SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA
Empresa: AIG CHINA REAL ESTATE INVESTORS SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41232 , F 123, S 8, H M 724903, I/A 9 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: AMERICAN INTERNATIONAL OVERSEAS SL
Apoderado
- Catalan Sanchez Almudena
- Cossarini Benedetta Pier Marina
- Martin Villa Mario
- Sagrista Garcia-die Maria
- Siles Calvo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40895 , F 91, S 8, H M 725467, I/A 6 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
Empresa: AIG CHINA REAL ESTATE INVESTORS SL
Apoderado Mancomunado
- Catalan Sanchez Almudena
- Cossarini Benedetta Pier Marina
- Luis Siles Calvo
- Martin Villa Mario
- Sagrista Garcia-die Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40864 , F 184, S 8, H M 724903, I/A 3 (04/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-28
Empresa: AIG LATIN AMERICA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35511 , F 157, S 8, H M 638273, I/A 4 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-28
Empresa: AIG SERVICES LATIN AMERICA SL
Apoderado
- Sagrista Garcia-die Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27852 , F 16, S 8, H M 502004, I/A 7 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Información de SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA
Mostramos los datos de SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGRISTA GARCIA-DIE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos