PEPIN RUSSELL ANTONIO
Informe ejecutivo de PEPIN RUSSELL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE PEPIN RUSSELL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERTY INTERNATIONAL EUROPEAN HOLDINGS SL | Apoderado | 29/02/2024 | |
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 27/02/2024 | |
GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2020 | |
BBVA EMPLEO VEINTITRES FP | Miem.Com.Ctr | 29/03/2019 |
VINCULACIONES DE PEPIN RUSSELL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEPIN RUSSELL ANTONIO
Apoderado
- Barbadillo Lopez Ana
- Gullon Ojesto Maria Paloma
- Laguna Hurtado Emilio
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46407 , F 6, S 8, H M 591170, I/A 73 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Empresa: GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SA
Apoderado
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43588 , F 160, S 8, H M 377257, I/A 276 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46407 , F 5, S 8, H M 591170, I/A 72 (24/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41883 , F 6, S 8, H M 591170, I/A 59 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: AIG SERVICES LATIN AMERICA SL
Consejero
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33035 , F 130, S 8, H M 502004, I/A 34 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Empresa: AIG SERVICES LATIN AMERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33035 , F 129, S 8, H M 502004, I/A 33 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Apoderado
- Barbadillo Lopez Ana Victoria
- Gullon Ojesto Maria Paloma
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36667 , F 160, S 8, H M 591170, I/A 39 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-28
Empresa: AIG LATIN AMERICA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36223 , F 213, S 8, H M 638273, I/A 24 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Empresa: AIG LATIN AMERICA INVESTMENTS SL
Consejero
- Pepin Russell Antonio
Presidente
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36223 , F 212, S 8, H M 638273, I/A 22 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Pepin Russell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33146 , F 141, S 8, H M 377257, I/A 232 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-28
VER MAS ACTOS
Información de PEPIN RUSSELL ANTONIO
Mostramos los datos de PEPIN RUSSELL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEPIN RUSSELL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos