SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CARTUJA SA | Apoderado Solidario | 28/10/2013 | 16/08/2017 |
PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO CARTUJA SA | Director General | 28/10/2013 | 16/08/2017 |
EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA | Consejero | 14/09/2012 | 16/01/2014 |
EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA | Consejero Delegado | 30/01/2013 | 21/10/2013 |
VINCULACIONES DE SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA
Apoderado Solidario
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 158, S 8, H SE 4139, I/A 103 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-41
Director General
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 158, S 8, H SE 4139, I/A 103 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-41
Consejero
- Atienza Mantero Maria Dolores
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 109, S 8, H SE 6346, I/A 66 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-41
Empresa: CARTUJA 93 SA
Apoderado Solidario
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Director General
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3715 , F 146, S 8, H SE 4139, I/A 92 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-41
Consejero Delegado
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 108, S 8, H SE 6346, I/A 65 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-41
Consejero Delegado
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 105, S 8, H SE 6346, I/A 59 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-41
Consejero
- Saez Carrascosa Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5276 , F 105, S 8, H SE 6346, I/A 58 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-41
Información de SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA
Mostramos los datos de SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEZ CARRASCOSA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos