EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA - EXTINGUIDA
Razón Social EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA
CIF A41147596
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Página Web www.extenda.es
Nombres Anteriores
- EXTENDA-AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor GRUPO AUDITORES PUBLICOS SAP
VINCULACIONES DE EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bandres Villanueva Alberto | Director General | 30/06/2023 | |
BDO AUDITORES SLP | Auditor | 04/05/2018 | 30/06/2023 |
Burgos Gallego Tomas | Consejero | 28/12/2022 | 30/06/2023 |
Cruzado Candau Juan | Apoderado | 04/05/2021 | 30/06/2023 |
Diaz Cordoba Antonio De La Milagrosa | Consejero | 04/08/2020 | 30/06/2023 |
Fernandez-palacios Gonzalez De Castejon Luis | Consejero | 22/05/2019 | 30/06/2023 |
Fuertes Fuster Matilde | Secretario No Consejero | 04/08/2011 | 30/06/2023 |
Garcia De Izarra Lorena | Consejero Delegado | 28/12/2022 | 30/06/2023 |
Garcia De Izarra Lorena | Consejero | 28/12/2022 | 30/06/2023 |
GRUPO AUDITORES PUBLICOS SAP | Auditor | 24/01/2023 | 30/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EXTENDA- EMPRESA PUBLICA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR SA
- Inscripción 92ª: la fecha correcta de revocación es 30 de junio de 2023
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-41
- Inscripción 92ª: la fecha correcta de cese es 30 de junio de 2023 y no la de 21 de abril de 2023, que se indico por error
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
- Beneficiarias de la cesión: Agencia Empresarial Para La Transformacion Y El De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
Consejero Delegado
Consejero
Director General
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 92 (30/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
- Beneficiarios de la cesion: Agencia Empresarial Para La Transformacion Y El Desarrollo Economico -trade-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (11/04/2023)
CVE: BORME-B-2023-73-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (04/01/2022)
CVE: BORME-B-2023-73-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 143, S 8, H SE 6346, I/A 91 (24/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-41