SAENZ SANTOLAYA MATIAS
Informe ejecutivo de SAENZ SANTOLAYA MATIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAENZ SANTOLAYA MATIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHANTUS SL | Administrador Solidario | 22/04/2021 | |
PHANTUS ESTATE SL | Administrador Solidario | 15/04/2021 | |
HEDA CANIS SL | Socio Unico | 09/09/2016 | |
HEDA CANIS SL | Administrador Unico | 09/09/2016 | |
REBEGIN INNOVACION SL | Administrador Solidario | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE SAENZ SANTOLAYA MATIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ SANTOLAYA MATIAS
Empresa: JUAN LUIS RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 212, S 8, H LO 6221, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-26
Empresa: PHANTUS ESTATE SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 187, S 8, H LO 19308, I/A 1 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-26
Empresa: HEDA CANIS SL
Administrador Unico
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 168, S 8, H LO 17212, I/A 1 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-26
Empresa: HEDA CANIS SL
Socio Único
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 814 , F 168, S 8, H LO 17212, I/A 1 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-26
Empresa: REBEGIN INNOVACION SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760 , F 7, S 8, H LO 15431, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-26
Información de SAENZ SANTOLAYA MATIAS
Mostramos los datos de SAENZ SANTOLAYA MATIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ SANTOLAYA MATIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos