RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHANTUS SL | Administrador Solidario | 22/04/2021 | |
PHANTUS ESTATE SL | Administrador Solidario | 15/04/2021 | |
EL PRADO DE LOLA SL | Socio Unico | 17/11/2020 | |
EL PRADO DE LOLA SL | Administrador Unico | 17/11/2020 | |
REBEGIN INNOVACION SL | Administrador Solidario | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS
Empresa: JUAN LUIS RODRIGUEZ SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 212, S 8, H LO 6221, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-26
Empresa: JUAN LUIS RODRIGUEZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 212, S 8, H LO 6221, I/A 7 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-26
Empresa: PHANTUS ESTATE SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 187, S 8, H LO 19308, I/A 1 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-26
Empresa: EL PRADO DE LOLA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 209, S 8, H LO 19128, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-26
Empresa: EL PRADO DE LOLA SL
Socio Único
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 866 , F 209, S 8, H LO 19128, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-26
Empresa: REBEGIN INNOVACION SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Jimenez Juan Luis
- Saenz Santolaya Matias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 760 , F 7, S 8, H LO 15431, I/A 1 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-26
Información de RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos