SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIRASA SL | Presidente | 21/07/2023 | |
INFIRASA SL | Consejero | 18/01/2016 | 22/11/2016 |
INFIRASA SL | Consejero Delegado | 18/01/2016 | 22/11/2016 |
INFIRASA SL | Presidente | 18/01/2016 | 22/11/2016 |
INFIRASA SL | Vicepresidente | 18/01/2016 | |
HOLRASA SL | Presidente | 20/09/2010 | |
FINRA SL | Presidente | 11/08/2010 | |
FINRA SL | Consejero | 11/08/2010 | |
FINRA SL | Consejero Delegado | 11/08/2010 |
VINCULACIONES DE SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Empresa: FIRASA SL
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25552 , F 184, S 8, H B 90423, I/A 11 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Empresa: INFIRASA SL
Consejero Delegado
- Raventos Espona Ramon
- Raventos Saenz Ignacio
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Consejero
Presidente
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11228 , F 52, S 8, H B 123670, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: INFIRASA SL
Consejero Delegado
- Raventos Espona Ramon
- Raventos Saenz Ignacio
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Consejero
Presidente
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11228 , F 51, S 8, H B 123670, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Empresa: INFIRASA SL
Consejero Delegado
- Raventos Espona Ramon
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11228 , F 51, S 8, H B 123670, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Empresa: HOLRASA SL
Presidente
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33470 , F 82, S 8, H B 227554, I/A 4 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-190-08
Empresa: FINRA SL
Consejero Delegado
- Raventos Saenz Ignacio
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Consejero
Presidente
- Saenz Garcia Maria Del Pilar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25371 , F 94, S 8, H B 88362, I/A 8 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-08
Información de SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAENZ GARCIA MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos