RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD GESTORA DE LES TERRES DE PONENT SL | Consejero | 20/07/2023 | |
VALLFONDA SL | Consejero | 18/12/2019 | |
MANDEL INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 14/03/2011 | |
ALRASA AGRARIA SL | Consejero | 04/10/2010 | |
X POMES ASESORIA ESTRATEGICA SL | Administrador Solidario | 23/03/2010 |
VINCULACIONES DE RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR
Empresa: HOLRASA SL
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Ignacio
- Raventos Saenz Maria Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46869 , F 134, S 8, H B 227554, I/A 12 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-08
Empresa: ALRASA AGRARIA SL
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Ignacio
- Raventos Saenz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 130, S 8, H L 13221, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-25
Empresa: VALLFONDA SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 41, S 8, H L 32138, I/A 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-25
Empresa: VALLFONDA SL
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Ignacio
- Raventos Saenz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 41, S 8, H L 32138, I/A 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 177, S 8, H L 2497, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-25
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Ignacio
- Raventos Saenz Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 177, S 8, H L 2497, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-25
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 213 , F 177, S 8, H L 2497, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-25
Empresa: FIRASA SL
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Ignacio
- Raventos Saenz Maria Pilar
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25552 , F 184, S 8, H B 90423, I/A 11 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Francisco De Borja
- Raventos Saenz Ignacio
- Raventos Saenz Maria Pilar
- Raventos Saenz Santiago
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 145 , F 9, S 8, H L 2497, I/A 6 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-25
Empresa: ALRASA AGRARIA SL
Apoderado Mancomunado
- Raventos Saenz Carmen
- Raventos Saenz Francisco De Borja
- Raventos Saenz Maria Pilar
- Raventos Saenz Ramon
- Raventos Saenz Santiago
- Raventos Saenz Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 49, S 8, H L 13221, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-25
VER MAS ACTOS
Información de RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RAVENTOS SAENZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos