SAEKI MASASHI
Informe ejecutivo de SAEKI MASASHI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE SAEKI MASASHI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAEKI MASASHI
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 3, S 8, H SS 4469, I/A 139 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 2, S 8, H SS 4469, I/A 135 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 20, S 8, H SS 4469, I/A 129 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 18, S 8, H SS 4469, I/A 123 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 16, S 8, H SS 4469, I/A 116 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero
- Saeki Masashi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1212 , F 202, S 8, H SS 4469, I/A 110 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-20
Información de SAEKI MASASHI
Mostramos los datos de SAEKI MASASHI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAEKI MASASHI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos