FUNATSU NAOHIRO
Informe ejecutivo de FUNATSU NAOHIRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE FUNATSU NAOHIRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRACTARIA SA | Consejero Delegado | 14/10/2021 | |
KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA | Consejero Delegado | 23/02/2021 | |
KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA | Consejero | 01/10/2019 | |
KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/10/2019 | |
REFRACTARIA SA | Consejero | 19/12/2018 | |
KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA | Apoderado Mancomunado | 16/12/2014 |
VINCULACIONES DE FUNATSU NAOHIRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNATSU NAOHIRO
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero Delegado
- Funatsu Naohiro
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 3, S 8, H SS 4469, I/A 139 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: REFRACTARIA SA
Consejero Delegado
- Funatsu Naohiro
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 119, S 8, H AS 1538, I/A 61 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-33
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero Delegado
- Funatsu Naohiro
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 2, S 8, H SS 4469, I/A 135 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 2, S 8, H SS 4469, I/A 134 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 2, S 8, H SS 4469, I/A 134 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Funatsu Naohiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 1, S 8, H SS 4469, I/A 132 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Consejero
- Funatsu Naohiro
Presidente
- Funatsu Naohiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 20, S 8, H SS 4469, I/A 131 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-20
Empresa: REFRACTARIA SA
Consejero
- Asahi Tetsuya
- Briz Iceta Carlos
- Funatsu Naohiro
- Melia Antuña Juan Jose
- Okumura Hisatake
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 117, S 8, H AS 1538, I/A 53 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-33
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Funatsu Naohiro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 17, S 8, H SS 4469, I/A 117 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-79-20
Empresa: KROSAKI AMR REFRACTARIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1215 , F 16, S 8, H SS 4469, I/A 116 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-20
VER MAS ACTOS
Información de FUNATSU NAOHIRO
Mostramos los datos de FUNATSU NAOHIRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNATSU NAOHIRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos