SADURNI HILL MONTSERRAT
Informe ejecutivo de SADURNI HILL MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SADURNI HILL MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MGC INSURANCE BROKERAGE CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Apoderado Mancomunado | 02/03/2022 | |
MGC INSURANCE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado Mancomunado | 04/01/2022 | |
INSTITUT QUIRURGIC ESTETICA I ODONTOLOGIA SA | Apoderado Mancomunado | 23/12/2021 |
VINCULACIONES DE SADURNI HILL MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SADURNI HILL MONTSERRAT
Apoderado Mancomunado
- Domenech Idoipe Oriol
- Hervas Ventura Enric
- Plana Marcos Xavier
- Redondo Boixasa Sandra
- Sadurni Hill Montserrat
- Vicente Fernandez Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37650 , F 34, S 8, H B 152495, I/A 26 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Apoderado Mancomunado
- Domenech Idoipe Oriol
- Hervas Ventura Enric
- Pedro Vicente Jose
- Plana Marcos Xavier
- Redondo Boixasa Sandra
- Sadurni Hill Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47736 , F 135, S 8, H B 34759, I/A 84 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
Apoderado Mancomunado
- Domenech Idoipe Oriol
- Hervas Ventura Enric
- Plana Marcos Xavier
- Redondo Boixasa Sandra
- Sadurni Hill Montserrat
- Vicente Fernandez Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 158, S 8, H B 330258, I/A 17 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Empresa: SANTA ISCLA UNION SA
Administrador Unico
- Sadurni Hill Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32270 , F 36, S 8, H B 119532, I/A 19 (22/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-08
Información de SADURNI HILL MONTSERRAT
Mostramos los datos de SADURNI HILL MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SADURNI HILL MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos