HERVAS VENTURA ENRIC
Informe ejecutivo de HERVAS VENTURA ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERVAS VENTURA ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MGC INSURANCE BROKERAGE CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL | Apoderado Mancomunado | 02/03/2022 | |
MGC INSURANCE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | Apoderado Mancomunado | 04/01/2022 | |
INSTITUT QUIRURGIC ESTETICA I ODONTOLOGIA SA | Apoderado Mancomunado | 23/12/2021 |
VINCULACIONES DE HERVAS VENTURA ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERVAS VENTURA ENRIC
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37650 , F 34, S 8, H B 152495, I/A 26 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47736 , F 135, S 8, H B 34759, I/A 84 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 158, S 8, H B 330258, I/A 17 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 158, S 8, H B 330258, I/A 16 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-08
Apoderado
- Hervas Ventura Enric
- Redondo Garcia Daniel
- Sanchez Vila David
- Vicente Fernandez Jose Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35201 , F 61, S 8, H B 262389, I/A 9 (11/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Apoderado
- Hervas Ventura Enric
- Redondo Garcia Daniel
- Sanchez Vila David
- Vicente Fernandez Jose Pedro
- Vilanova Claret Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38804 , F 153, S 8, H B 330258, I/A 6 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Información de HERVAS VENTURA ENRIC
Mostramos los datos de HERVAS VENTURA ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERVAS VENTURA ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos