SACO LEON GONZALO
Informe ejecutivo de SACO LEON GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SACO LEON GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LISE LOGISTICA Y SERVICIOS SL | Apoderado | 23/03/2012 | |
TRAXTAR LOGISTICA Y SER SL | Administrador Unico | 03/12/2010 | |
TRAXTAR LOGISTICA Y SER SL | Apoderado | 23/11/2010 | |
GUADALQUIVIR LOGISTICA Y SERVICIOS SL | Apoderado | 18/05/2010 |
VINCULACIONES DE SACO LEON GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SACO LEON GONZALO
Empresa: IBERTEAM DELIVERY PLUS SL
Consejero
- Saco Leon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 447358, I/A 17 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-08
Empresa: IBERTEAM DELIVERY PLUS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44121 , F 14, S 8, H B 447358, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-08
Empresa: LISE LOGISTICA Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Saco Leon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1840 , F 10, S 8, H SE 15893, I/A 11 (23/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-66-41
Empresa: TRAXTAR LOGISTICA Y SER SL
Administrador Unico
- Saco Leon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4850 , F 115, S 8, H SE 77742, I/A 5 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-41
Empresa: TRAXTAR LOGISTICA Y SER SL
Apoderado
- Saco Leon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4850 , F 114, S 8, H SE 77742, I/A 4 (23/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-41
Apoderado
- Saco Leon Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 162, S 8, H SE 47812, I/A 7 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-41
Información de SACO LEON GONZALO
Mostramos los datos de SACO LEON GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SACO LEON GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos