COMAS MASSO JUAN
Informe ejecutivo de COMAS MASSO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE COMAS MASSO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL | Apoderado Solidario | 17/11/2021 |
VINCULACIONES DE COMAS MASSO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMAS MASSO JUAN
Empresa: IBERTEAM DELIVERY PLUS SL
Apoderado Solidario
- Comas Masso Juan
Consejero Delegado
- Comas Masso Juan
Consejero
- Comas Masso Juan
Secretario
- Comas Masso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49039 , F 221, S 8, H B 447358, I/A 16 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL
Apoderado Solidario
- Comas Masso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45626 , F 133, S 8, H B 121288, I/A 26 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-08
Empresa: CORAL TRANSPORTS & STOCKS SL
Administrador Unico
- Comas Masso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45626 , F 133, S 8, H B 121288, I/A 25 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-08
Empresa: IBERTEAM DELIVERY PLUS SL
Consejero Delegado
- Bolea Fort Vicente
- Comas Masso Juan
Consejero
Presidente
Secretario
- Comas Masso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44121 , F 14, S 8, H B 447358, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-08
Empresa: IBERTEAM DELIVERY PLUS SL
Apoderado Solidario
- Comas Masso Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44121 , F 13, S 8, H B 447358, I/A 2 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Información de COMAS MASSO JUAN
Mostramos los datos de COMAS MASSO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMAS MASSO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos