SABONE SERRANO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de SABONE SERRANO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SABONE SERRANO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TELETIPO SL | Administrador Unico | 02/12/2013 | 18/01/2017 |
CONSTRUCCIONES MABELOPEZ SL | Administrador Unico | 21/10/2013 | 22/11/2016 |
BENASABONE SL | Administrador Unico | 22/11/2016 | |
TELETIPO SL | Consejero | 09/06/2011 | 02/12/2013 |
VINCULACIONES DE SABONE SERRANO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABONE SERRANO MARIA LUISA
Empresa: TELETIPO SL
Administrador Unico
- Sabone Serrano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 1, S 8, H M 71701, I/A 17 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: TELETIPO SA
Administrador Unico
- Sabone Serrano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 169, S 8, H M 71701, I/A 16 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: BENASABONE SL
Administrador Unico
- Sabone Serrano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2281, L 1194, F 59, S 8, H MA 35126, I/A 5 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-29
Empresa: CONSTRUCCIONES MABELOPEZ SL
Administrador Unico
- Sabone Serrano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510, L 1423, F 104, S 8, H MA 41229, I/A 6 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-29
Empresa: TELETIPO SA
Administrador Unico
- Sabone Serrano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 165, S 8, H M 71701, I/A 13 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: TELETIPO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Benavides Lopez Manuel
- Benavides Sabone Marta Luisa
- Camarero Plaza Eduardo
- Camarero Rodriguez Victoria
- Sabone Serrano Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 165, S 8, H M 71701, I/A 13 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: CONSTRUCCIONES MABELOPEZ SL
Administrador Unico
- Sabone Serrano Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510, L 1423, F 104, S 8, H MA 41229, I/A 5 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-29
Empresa: TELETIPO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Benavides Lopez Manuel
- Benavides Sabone Marta Luisa
- Camarero Plaza Eduardo
- Camarero Rodriguez Victoria
- Sabone Serrano Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 165, S 8, H M 71701, I/A 12 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Empresa: TELETIPO SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Benavides Lopez Manuel
- Camarero Plaza Eduardo
- Sabone Serrano Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 165, S 8, H M 71701, I/A 12 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Información de SABONE SERRANO MARIA LUISA
Mostramos los datos de SABONE SERRANO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABONE SERRANO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos