BENAVIDES SABONE MARTA LUISA
Informe ejecutivo de BENAVIDES SABONE MARTA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BENAVIDES SABONE MARTA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MABELOPEZ SL | Apoderado | 28/03/2023 |
VINCULACIONES DE BENAVIDES SABONE MARTA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENAVIDES SABONE MARTA LUISA
Empresa: CONSTRUCCIONES MABELOPEZ SL
Apoderado
- Benavides Sabone Marta Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510, L 1423, F 104, S 8, H MA 41229, I/A 7 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: TELETIPO SL
Apoderado
- Benavides Sabone Marta Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35534 , F 1, S 8, H M 71701, I/A 17 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: TELETIPO SA
Apoderado
- Benavides Sabone Marta Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 168, S 8, H M 71701, I/A 14 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: TELETIPO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Lopez Manuel
- Benavides Sabone Marta Luisa
- Camarero Plaza Eduardo
- Camarero Rodriguez Victoria
Consejero
- Benavides Lopez Manuel
- Benavides Sabone Marta Luisa
- Camarero Plaza Eduardo
- Camarero Rodriguez Victoria
- Sabone Serrano Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 165, S 8, H M 71701, I/A 13 (02/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: TELETIPO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Benavides Lopez Manuel
- Benavides Sabone Marta Luisa
- Camarero Plaza Eduardo
- Camarero Rodriguez Victoria
Consejero
- Benavides Lopez Manuel
- Benavides Sabone Marta Luisa
- Camarero Plaza Eduardo
- Camarero Rodriguez Victoria
- Sabone Serrano Maria Luisa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4321 , F 165, S 8, H M 71701, I/A 12 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Información de BENAVIDES SABONE MARTA LUISA
Mostramos los datos de BENAVIDES SABONE MARTA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENAVIDES SABONE MARTA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos