SABADELL CASADO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de SABADELL CASADO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SABADELL CASADO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado Mancomunado | 26/06/2019 | |
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado Mancomunado | 04/08/2011 | 24/05/2012 |
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado Mancomunado | 24/05/2012 | |
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado | 15/07/2011 | 24/05/2012 |
VINCULACIONES DE SABADELL CASADO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SABADELL CASADO JOSE MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garcia Palomo Juan Pedro
- Lateit Marion
- Pardo Janotta Maria Rosa
- Sabadell Casado Jose Maria
- Sajoux Florencia Maria
- Stutz Frank
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 25, S 8, H M 51360, I/A 130 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Apoderado Mancomunado
- Geigger Johann Niklaus Steib
- Lafarga Ibran Alejandro
- Reinoso Bacho David
- Sabadell Casado Jose Maria
- Sabadell Casado Jose Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 209, S 8, H M 51360, I/A 86 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Apoderado Mancomunado
- Agudo Garcia Jose Agustin
- Arrouays Frederic
- Sabadell Casado Jose Maria
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 206, S 8, H M 51360, I/A 82 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Apoderado
- Sabadell Casado Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26934 , F 206, S 8, H M 51360, I/A 80 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-28
Información de SABADELL CASADO JOSE MARIA
Mostramos los datos de SABADELL CASADO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SABADELL CASADO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos