HERRERO DURAN ALBA ELENA
Informe ejecutivo de HERRERO DURAN ALBA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERRERO DURAN ALBA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado | 23/04/2024 | |
SAP EMEA INSIDE SALES SL | Apoderado Solidario | 02/07/2020 | |
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado Solidario | 26/06/2019 |
VINCULACIONES DE HERRERO DURAN ALBA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERRERO DURAN ALBA ELENA
Apoderado
- Arveiller Laurent Guillaume
- Herrero Duran Alba Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 37, S 8, H M 51360, I/A 151 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: SAP EMEA INSIDE SALES SL
Apoderado Solidario
- Herrero Duran Alba Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37348 , F 223, S 8, H M 392652, I/A 12 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gonzalez Linaje Jesus Alfonso
- Herrero Duran Alba Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 25, S 8, H M 51360, I/A 130 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Herrero Duran Alba Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 25, S 8, H M 51360, I/A 130 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Apoderado Solidario
- Herrero Duran Alba Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 19, S 8, H M 51360, I/A 121 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Información de HERRERO DURAN ALBA ELENA
Mostramos los datos de HERRERO DURAN ALBA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERRERO DURAN ALBA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos