SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO
Informe ejecutivo de SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAAVEDRA BRITO SL | Administrador Solidario | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Solidario
- Brito Perez Maria De Las Nieves
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 29, S 8, H IF 2167, I/A 10 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Solidario
- Brito Perez Maria De Las Nieves
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 29, S 8, H IF 2167, I/A 9 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Solidario
- Brito Perez Maria De Las Nieves
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 28, S 8, H IF 2167, I/A 8 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Unico
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 28, S 8, H IF 2167, I/A 8 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-35
Información de SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO
Mostramos los datos de SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA TRAVIESO EULALIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos