BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAAVEDRA BRITO SL | Administrador Solidario | 21/09/2017 |
VINCULACIONES DE BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Solidario
- Brito Perez Maria De Las Nieves
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 29, S 8, H IF 2167, I/A 10 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Unico
- Brito Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 29, S 8, H IF 2167, I/A 10 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-193-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Unico
- Brito Perez Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 29, S 8, H IF 2167, I/A 9 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Solidario
- Brito Perez Maria De Las Nieves
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 29, S 8, H IF 2167, I/A 9 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-35
Empresa: SAAVEDRA BRITO SL
Administrador Solidario
- Brito Perez Maria De Las Nieves
- Saavedra Travieso Eulalio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 28, S 8, H IF 2167, I/A 8 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-35
Información de BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRITO PEREZ MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos