SAAVEDRA FRAGA ARMANDO
Informe ejecutivo de SAAVEDRA FRAGA ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SAAVEDRA FRAGA ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAAVEDRA-FRAGA SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2023 | |
DRUS TRANSPORTES ESPECIALES SL | Administrador Unico | 05/04/2019 | |
SAAVEDRA-FRAGA SL | Apoderado Solidario | 25/03/2015 | |
URLAVE EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS SL | Apoderado | 03/02/2015 | |
COCHES PILOTO SAAVEDRA SL | Administrador Solidario | 27/01/2015 | |
COCHES PILOTO SAAVEDRA SL | Apoderado | 17/03/2009 | |
COCHES PILOTO SAAVEDRA SL | Apoderado Solidario | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE SAAVEDRA FRAGA ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAAVEDRA FRAGA ARMANDO
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Administrador Mancomunado
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762, L 553, F 69, S 8, H BU 8090, I/A 23 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-09
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barreira Lorenzo Jose
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 762, L 553, F 69, S 8, H BU 8090, I/A 23 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-09
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Barreira Lorenzo Jose
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 481, F 8, S 8, H BU 8090, I/A 20 (20/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-162-09
Empresa: INTERTRANSPORTES SAAVEDRA SL
Administrador Unico
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32701 , F 20, S 8, H M 588654, I/A 8 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: DRUS TRANSPORTES ESPECIALES SL
Administrador Unico
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24724 , F 60, S 8, H M 445073, I/A 12 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-28
Empresa: INTERTRANSPORTES SAAVEDRA SL
Administrador Unico
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32701 , F 20, S 8, H M 588654, I/A 6 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: INTERTRANSPORTES SAAVEDRA SL
Apoderado
- Moreno Ibeas Maria Fatima
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32701 , F 20, S 8, H M 588654, I/A 6 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: INTERTRANSPORTES SAAVEDRA SL
Administrador Solidario
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32701 , F 20, S 8, H M 588654, I/A 6 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fraga Devesa. Josefa
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
- Saavedra Pardo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 481, F 8, S 8, H BU 8090, I/A 19 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-09
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Apoderado Solidario
- Fraga Devesa. Josefa
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 387, F 162, S 8, H BU 8090, I/A 16 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
VER MAS ACTOS
Información de SAAVEDRA FRAGA ARMANDO
Mostramos los datos de SAAVEDRA FRAGA ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAAVEDRA FRAGA ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos