FRAGA DEVESA. JOSEFA
Informe ejecutivo de FRAGA DEVESA. JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRAGA DEVESA. JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAAVEDRA-FRAGA SL | Apoderado Solidario | 25/03/2015 |
VINCULACIONES DE FRAGA DEVESA. JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRAGA DEVESA. JOSEFA
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fraga Devesa. Josefa
- Saavedra Fraga Armando
- Saavedra Fraga Maria Carmen
- Saavedra Pardo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 690, L 481, F 8, S 8, H BU 8090, I/A 19 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-6-09
Empresa: COCHES PILOTO SAAVEDRA SL
Apoderado Solidario
- Fraga Devesa. Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33023 , F 143, S 8, H M 594484, I/A 3 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: SAAVEDRA-FRAGA SL
Apoderado Solidario
- Fraga Devesa. Josefa
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596, L 387, F 162, S 8, H BU 8090, I/A 16 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-09
Empresa: COCHES PILOTO SAAVEDRA SL
Apoderado Solidario
- Fraga Devesa. Josefa
- Saavedra Fraga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467, L 258, F 155, S 8, H BU 8727, I/A 5 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-55-09
Información de FRAGA DEVESA. JOSEFA
Mostramos los datos de FRAGA DEVESA. JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRAGA DEVESA. JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos