RUS TABERNERO SALVADOR
Informe ejecutivo de RUS TABERNERO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 25
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE RUS TABERNERO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL | Apoderado Solidario | 06/08/2024 | |
HELIOPOL SA | Apoderado Mancomunado | 24/04/2024 | |
NOVALAR PUERTO NUEVO SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR PINARES SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR LA FLORIDA SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR PINEA PUERTO SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
HELIOPOL SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado Solidario | 02/12/2022 | |
FCC AQUALIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2022 | |
FCC MEDIO AMBIENTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2022 | |
NOVALAR OLIVAR DE LA REINA SL | Apoderado Solidario | 15/09/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUS TABERNERO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUS TABERNERO SALVADOR
Empresa: NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 85092, I/A 11 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: HELIOPOL SA
Apoderado Mancomunado
- Del Rio Toledo Jose Luis
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 178, S 8, H SE 28454, I/A 74 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-41
Empresa: GRUPO RUSVEL SA
Consejero
- MERGER LINK SL
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6485 , F 211, S 8, H SE 30718, I/A 46 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Empresa: INMOAVANCE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5806 , F 42, S 8, H SE 44314, I/A 24 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-128-41
Empresa: NOVALAR LA FLORIDA SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7403 , F 93, S 8, H SE139286, I/A 2 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: NOVALAR PINEA PUERTO SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7403 , F 113, S 8, H SE139290, I/A 2 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: NOVALAR PINARES SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7403 , F 153, S 8, H SE139298, I/A 2 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: NOVALAR PUERTO NUEVO SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7403 , F 133, S 8, H SE139294, I/A 2 (12/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-41
Empresa: HELIOPOL SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7306 , F 25, S 8, H SE136733, I/A 3 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-41
Empresa: FCC AQUALIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Atanasio Goitia Francisco
- Carrasco Delgado Jose Manuel
- Cifuentes Santiago Francisco Jose
- Del Rio Toledo Jose Luis
- Dominguez Mateos Montserrat
- Donoso Rebuelta Jose Luis
- Gomez Mingo Jorge Luis
- Gonzalez Garcia Venancio
- Marban Fernandez Isidoro
- Mollinedo Gomez-zorrilla Alvaro
- Nieto Gil Pedro Javier
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
- Salido Moreno Josefina
- Santiago Barrajon Maria Del Rocio
- Torres Badajoz Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 206, S 8, H M 58878, I/A 1289 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-28
VER MAS ACTOS
Información de RUS TABERNERO SALVADOR
Mostramos los datos de RUS TABERNERO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUS TABERNERO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos