RUS PALACIOS MIGUEL
Informe ejecutivo de RUS PALACIOS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 71
Empresas activas: 36
Cargos inactivos: 64
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE RUS PALACIOS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL | Administrador Mancomunado | 06/08/2024 | |
NOVALAR LA FLORIDA SL | Apoderado Solidario | 23/05/2024 | |
HELIOPOL SA | Apoderado Mancomunado | 24/04/2024 | |
DESARROLLOS ENTRENUCLEOS SL | Administrador Mancomunado | 11/10/2023 | |
RESIDENCIA SAGRADO CORAZON DE MADRID SL | Apoderado Mancomunado | 06/06/2023 | |
NOVALAR PINEA PUERTO SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR PUERTO NUEVO SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR PINARES SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR LA FLORIDA SL | Apoderado Solidario | 12/05/2023 | |
NOVALAR PINEA PUERTO SL | Administrador Mancomunado | 11/05/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RUS PALACIOS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUS PALACIOS MIGUEL
Empresa: RUSVEL 3 PLUS SA
Administrador Mancomunado
- Rus Palacios Miguel
- Rus Rufino Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 64652, I/A 13 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-41
Empresa: NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 85092, I/A 13 (28/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-170-41
Empresa: NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Maria Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 85092, I/A 11 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL
Administrador Mancomunado
- Rus Palacios Miguel
- Rus Rufino Macarena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 85092, I/A 10 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: NORMA VIVIENDA PROTEGIDA SL
Administrador Mancomunado
- Campon Ramos Antonio Jose
- Rus Hidalgo Antonio
- Rus Palacios Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE 85092, I/A 10 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-41
Empresa: NOVALAR LA FLORIDA SL
Apoderado Solidario
- Rus Palacios Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE139286, I/A 10 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-103-41
Empresa: HELIOPOL SA
Apoderado Mancomunado
- Del Rio Toledo Jose Luis
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077 , F 178, S 8, H SE 28454, I/A 74 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-41
Empresa: PALACIO DE LA MUSICA DE SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Bustamante Leon Francisco Jesus
- Rus Palacios Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6830 , F 76, S 8, H SE124644, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-55-41
Empresa: GRUPO RUSVEL SA
Consejero
- MERGER LINK SL
- Rus Palacios Miguel
- Rus Pezzi Isabel
- Rus Rufino Macarena
- Rus Tabernero Salvador
Presidente
- Rus Palacios Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6485 , F 211, S 8, H SE 30718, I/A 46 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-41
Consejero Delegado
Consejero
- Arteaga Alarcon Francisco
- Fernandez Salas Salvador
- Herrero Leon Francisco De Paula
- Rus Palacios Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5315 , F 155, S 8, H SE 4012, I/A 21 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-41
VER MAS ACTOS
Información de RUS PALACIOS MIGUEL
Mostramos los datos de RUS PALACIOS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUS PALACIOS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos