RUIZ VALLEJO FERNANDO
Informe ejecutivo de RUIZ VALLEJO FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RUIZ VALLEJO FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIKE COSMETICS SA | Apoderado | 26/07/2022 | |
DE RUY ENTERPRISE SL | Apoderado | 22/07/2022 | |
CAMPOMAR SL | Apoderado | 22/07/2022 | |
DE RUY PERFUMES SA | Apoderado | 12/03/2021 | |
CAMPOMAR SL | Consejero | 09/03/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ VALLEJO FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ VALLEJO FERNANDO
Empresa: NIKE COSMETICS SA
Apoderado
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6901 , F 145, S 8, H SE126821, I/A 4 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: CAMPOMAR SL
Apoderado
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6891 , F 210, S 8, H SE126589, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: DE RUY ENTERPRISE SL
Apoderado
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6768 , F 130, S 8, H SE123407, I/A 8 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: DE RUY PERFUMES SA
Apoderado
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5980 , F 185, S 8, H SE 41060, I/A 30 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-41
Empresa: CAMPOMAR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carlos Ruiz Vallejo
- Ruiz Corrales Antonio
- Ruiz Vallejo Antonio Daniel
- Ruiz Vallejo Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 43, S 8, H CE 1150, I/A 33 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Solidario
- Ruiz Corrales Antonio
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 143, S 8, H CE 1150, I/A 31 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Solidario
- Ruiz Corrales Antonio
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 143, S 8, H CE 1150, I/A 29 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Unico
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 143, S 8, H CE 1150, I/A 29 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Unico
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 42, S 8, H CE 1150, I/A 22 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-51
Información de RUIZ VALLEJO FERNANDO
Mostramos los datos de RUIZ VALLEJO FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ VALLEJO FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos