RUIZ CORRALES ANTONIO
Informe ejecutivo de RUIZ CORRALES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ CORRALES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAMPOMAR SL | Presidente | 09/03/2018 | |
CAMPOMAR SL | Consejero Delegado | 09/03/2018 | |
CAMPOMAR SL | Consejero | 09/03/2018 |
VINCULACIONES DE RUIZ CORRALES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ CORRALES ANTONIO
Empresa: NIKE COSMETICS SA
Administrador Unico
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6901 , F 145, S 8, H SE126821, I/A 3 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: DE RUY ENTERPRISE SL
Administrador Unico
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6768 , F 130, S 8, H SE123407, I/A 7 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-41
Empresa: NIKE COSMETICS SA
Administrador Unico
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 32, S 8, H CE 208, I/A 13 (26/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-21-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Consejero Delegado
- Ruiz Corrales Antonio
Consejero
- Carlos Ruiz Vallejo
- Ruiz Corrales Antonio
- Ruiz Vallejo Antonio Daniel
- Ruiz Vallejo Fernando
Presidente
- Ruiz Corrales Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 43, S 8, H CE 1150, I/A 33 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Unico
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 124 , F 43, S 8, H CE 1150, I/A 33 (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Unico
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 143, S 8, H CE 1150, I/A 31 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Solidario
- Ruiz Corrales Antonio
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 143, S 8, H CE 1150, I/A 31 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Solidario
- Ruiz Corrales Antonio
- Ruiz Vallejo Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118 , F 143, S 8, H CE 1150, I/A 29 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-51
Empresa: NIKE COSMETICS SA
Socio Único
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37 , F 31, S 8, H CE 208, I/A 11 (23/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-19-51
Empresa: CAMPOMAR SL
Administrador Unico
- Ruiz Corrales Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 42, S 8, H CE 1150, I/A 22 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-51
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ CORRALES ANTONIO
Mostramos los datos de RUIZ CORRALES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ CORRALES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos