RUIZ PALOMINO ESTEFANIA
Informe ejecutivo de RUIZ PALOMINO ESTEFANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ PALOMINO ESTEFANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Soc.Prof. | 26/06/2012 | 27/09/2017 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Socio Unico | 14/04/2015 | 15/11/2016 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Administrador Unico | 14/04/2015 | 15/11/2016 |
VINCULACIONES DE RUIZ PALOMINO ESTEFANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ PALOMINO ESTEFANIA
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Administrador Unico
- Ruiz Palomino Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 7 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Administrador Unico
- Ruiz Palomino Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 6 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Socio Único
- Ruiz Palomino Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 6 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Chica Mingarro Pablo Manuel
- Gil Julia Beatriz
- Gimenez Garcia Cristina
- Ruiz Palomino Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 163, S 8, H CS 34397, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-12
Información de RUIZ PALOMINO ESTEFANIA
Mostramos los datos de RUIZ PALOMINO ESTEFANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ PALOMINO ESTEFANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos