CHICA MINGARRO PABLO MANUEL
Informe ejecutivo de CHICA MINGARRO PABLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CHICA MINGARRO PABLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Socio Unico | 15/11/2016 | 27/09/2017 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Soc.Prof. | 15/11/2016 | 27/09/2017 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Administrador Unico | 15/11/2016 | 27/09/2017 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Liquidador | 27/09/2017 | 27/09/2017 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Soc.Prof. | 26/06/2012 | 14/04/2015 |
IPSIC INFORMATICA 2016 SLP | Administrador Unico | 26/06/2012 | 14/04/2015 |
VINCULACIONES DE CHICA MINGARRO PABLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHICA MINGARRO PABLO MANUEL
Empresa: IPSIC INFORMATICA 2016 SLP
Liquidador
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 166, S 8, H CS 34397, I/A 8 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-12
Empresa: IPSIC INFORMATICA 2016 SLP
Administrador Unico
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 166, S 8, H CS 34397, I/A 8 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-192-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Administrador Unico
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Soc.Prof.
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 7 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Nuevo Socio Único
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 7 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Administrador Unico
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 6 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Soc.Prof.
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 165, S 8, H CS 34397, I/A 5 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-12
Empresa: IPSIC CLINICA Y SALUD SLP
Administrador Unico
- Chica Mingarro Pablo Manuel
Soc.Prof.
- Chica Mingarro Pablo Manuel
- Gil Julia Beatriz
- Gimenez Garcia Cristina
- Ruiz Palomino Estefania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1595, L 1157, F 163, S 8, H CS 34397, I/A 1 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-12
Información de CHICA MINGARRO PABLO MANUEL
Mostramos los datos de CHICA MINGARRO PABLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHICA MINGARRO PABLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos