RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER
Informe ejecutivo de RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER
Empresa: SEAKO 2011 SLL
Liquidador
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 153, S 8, H VI 15661, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-01
Empresa: SEAKO 2011 SLL
Administrador Solidario
Liquidador
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 153, S 8, H VI 15661, I/A 3 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-01
Empresa: IESAL SA
Consejero
- Garcia Perez Francisco Javier
- Lopez Angulo Jose Ignacio
- Peña Soto Jesus
- Ruiz De Lezana Ceballos Sara
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Presidente
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 177, S 8, H VI 3678, I/A 39 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-01
Empresa: IESAL SA
Apoderado
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Presidente
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 175, S 8, H VI 3678, I/A 36 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-01
Empresa: IESAL SA
Apoderado
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 173, S 8, H VI 3678, I/A 32 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-01
Empresa: IESAL SA
Consejero
- Garcia Perez Francisco Javier
- Peña Soto Jesus
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 118, S 8, H VI 3678, I/A 31 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-01
Empresa: IESAL SA
Presidente
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 118, S 8, H VI 3678, I/A 31 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-01
Información de RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER
Mostramos los datos de RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ OLALLA VALPUESTA ASER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos