PEÑA SOTO JESUS
Informe ejecutivo de PEÑA SOTO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PEÑA SOTO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IESAL SA | Secretario | 10/08/2009 | 07/04/2011 |
IESAL SA | Consejero | 10/08/2009 | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE PEÑA SOTO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEÑA SOTO JESUS
Empresa: IESAL SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Peña Soto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 177, S 8, H VI 3678, I/A 39 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-01
Empresa: IESAL SA
Secretario
- Peña Soto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1433 , F 175, S 8, H VI 3678, I/A 36 (18/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-01
Empresa: IESAL SA
Consejero
- Garcia Perez Francisco Javier
- Peña Soto Jesus
- Ruiz Olalla Valpuesta Aser
Secretario
- Peña Soto Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644 , F 118, S 8, H VI 3678, I/A 31 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-01
Información de PEÑA SOTO JESUS
Mostramos los datos de PEÑA SOTO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEÑA SOTO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos