RUIZ LOPEZ DOMINGO
Informe ejecutivo de RUIZ LOPEZ DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RUIZ LOPEZ DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA CAVALCAMPO SA | Consejero Delegado Solidario | 21/02/2023 | |
TRANS JUEVES LOGISTICA SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2017 | |
PROMOTORA CAVALCAMPO SA | Presidente | 30/11/2012 | |
PROMOTORA CAVALCAMPO SA | Consejero | 30/11/2012 | |
GENERAL DE INVERSIONES DEL SURESTE SA | Administrador Unico | 01/10/2009 |
VINCULACIONES DE RUIZ LOPEZ DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ LOPEZ DOMINGO
Empresa: PROMOTORA CAVALCAMPO SA
Consejero
- De Lara Carbo Maria Isabel
- Pujol De Lara Alberto
- Pujol De Lara Cristina Elena
- Ruiz Lopez Domingo
Presidente
- Ruiz Lopez Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 32, S 8, H A 14905, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-03
Empresa: PROMOTORA CAVALCAMPO SA
Consejero Delegado Solidario
- De Lara Carbo Maria Isabel
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 32, S 8, H A 14905, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-03
Empresa: PROMOTORA CAVALCAMPO SA
Consejero Delegado Solidario
- De Lara Carbo Maria Isabel
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 32, S 8, H A 14905, I/A 9 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-03
Administrador Unico
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 23, S 8, H A 14395, I/A 9 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-135-03
Empresa: PROMOTORA CAVALCAMPO SA
Consejero
- De Lara Carbo Maria Isabel
- Pujol De Lara Alberto
- Pujol De Lara Cristina Elena
- Ruiz Lopez Domingo
Presidente
- Ruiz Lopez Domingo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 32, S 8, H A 14905, I/A 8 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-03
Empresa: PROMOTORA CAVALCAMPO SA
Consejero Delegado Solidario
- De Lara Carbo Maria Isabel
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 32, S 8, H A 14905, I/A 8 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-03
Empresa: PROMOTORA CAVALCAMPO SA
Consejero Delegado Solidario
- De Lara Carbo Maria Isabel
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1471 , F 32, S 8, H A 14905, I/A 8 (07/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-03
Empresa: TRANS JUEVES LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 1, S 8, H AL 46961, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-04
Empresa: RESULTALIA SL
Liquidador
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 164, S 8, H A 94296, I/A 6 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-03
Empresa: RESULTALIA SL
Administrador Unico
- Ruiz Lopez Domingo
Liquidador
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2968 , F 164, S 8, H A 94296, I/A 6 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-03
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ LOPEZ DOMINGO
Mostramos los datos de RUIZ LOPEZ DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ LOPEZ DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos