MASEGOSA HERRERIAS CELSO
Informe ejecutivo de MASEGOSA HERRERIAS CELSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MASEGOSA HERRERIAS CELSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS JUEVES LOGISTICA SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2017 | |
LOGISTICA FECAMA SL | Administrador Mancomunado | 24/07/2013 | |
INTER-CERA SL | Administrador Solidario | 27/02/2013 |
VINCULACIONES DE MASEGOSA HERRERIAS CELSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MASEGOSA HERRERIAS CELSO
Empresa: TRANS JUEVES LOGISTICA SL
Administrador Mancomunado
- Aznar Fernandez Jose Antonio
- Fernandez Simon Juan Jose
- Gerez Soler Pedro Antonio
- Masegosa Herrerias Celso
- Ruiz Lopez Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1825 , F 1, S 8, H AL 46961, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-04
Empresa: LOGISTICA FECAMA SL
Administrador Mancomunado
- Castro Rodriguez Diego
- Fernandez Simon Juan Jose
- Masegosa Herrerias Celso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1580 , F 31, S 8, H AL 41514, I/A 1 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-04
Empresa: INTER-CERA SL
Administrador Solidario
- Masegosa Herrerias Celso
- Masegosa Herrerias Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 100, S 8, H AL 40289, I/A 2 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-04
Información de MASEGOSA HERRERIAS CELSO
Mostramos los datos de MASEGOSA HERRERIAS CELSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MASEGOSA HERRERIAS CELSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos