RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLDADURAS CAMPILLOS SL | Administrador Solidario | 08/03/2021 | 14/12/2021 |
ANDEMAN 2005 SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2010 | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS
Empresa: SOLDADURAS CAMPILLOS SL
Administrador Solidario
- Royan Blanco Daniel
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013, L 4920, F 185, S 8, H MA159658, I/A 2 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-29
Empresa: SOLDADURAS CAMPILLOS SL
Administrador Solidario
- Royan Blanco Daniel
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6013, L 4920, F 185, S 8, H MA159658, I/A 1 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Mancomunado
- Macias Serrano Francisco Antonio
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 184, S 8, H MA 81740, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Mancomunado
- Macias Serrano Francisco Antonio
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 183, S 8, H MA 81740, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Mancomunado
- Garcia Reyes Daniel
- Macias Serrano Francisco Antonio
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 183, S 8, H MA 81740, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-29
Información de RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ HIDALGO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos