MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDEMAN 2005 SL | Administrador Unico | 23/12/2010 | 23/05/2013 |
ANDEMAN 2005 SL | Administrador Mancomunado | 08/03/2010 | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO
Empresa: ANDEMAN 2005 SL
Administrador Unico
- Macias Serrano Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 186, S 8, H MA 81740, I/A 5 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-102-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Unico
- Macias Serrano Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 184, S 8, H MA 81740, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Mancomunado
- Macias Serrano Francisco Antonio
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 184, S 8, H MA 81740, I/A 3 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Mancomunado
- Macias Serrano Francisco Antonio
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 183, S 8, H MA 81740, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-29
Empresa: ANDEMAN 2005 SLL
Administrador Mancomunado
- Garcia Reyes Daniel
- Macias Serrano Francisco Antonio
- Ruiz Hidalgo Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3964, L 2875, F 183, S 8, H MA 81740, I/A 2 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-29
Información de MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MACIAS SERRANO FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos