RUIZ GRACIA ADRIAN
Informe ejecutivo de RUIZ GRACIA ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUIZ GRACIA ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVEREST ADVISORS | R.L.C.Perma. | 05/08/2024 | |
EVEREST INSURANCE (IRELAND) DAC | Apoderado | 22/12/2022 | |
XL CATLIN SERVICES SE | Apoderado | 08/10/2021 | |
XL CATLIN SERVICES SE | Apoderado | 24/06/2020 |
VINCULACIONES DE RUIZ GRACIA ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUIZ GRACIA ADRIAN
Empresa: EVEREST ADVISORS
Apoderado
R.L.C.Perma.
- Ruiz Gracia Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829887, I/A 1 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado
- Ruiz Gracia Adrian
- Torrecilla Ruiz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43578 , F 100, S 8, H M 321046, I/A 66 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Gracia Adrian
- Santander Madinazkoitia Maria Del Pilar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43578 , F 99, S 8, H M 321046, I/A 65 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: EVEREST INSURANCE (IRELAND) DAC
Apoderado
- Morales Crespo Jose Ramon
- Ruiz Gracia Adrian
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44204 , F 195, S 8, H M 779375, I/A 1 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado
- Ruiz Gracia Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 194, S 8, H M 321046, I/A 55 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado
- Ruiz Gracia Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 192, S 8, H M 321046, I/A 51 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: XL CATLIN SERVICES SE
Apoderado
- Ruiz Gracia Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35277 , F 87, S 8, H M 634188, I/A 10 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado Mancomunado
- Pardeiro Atienza Gloria
- Ruiz Gracia Adrian
- Santander Madinazkoitia Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 189, S 8, H M 321046, I/A 43 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: XL CATLIN SERVICES SE
Apoderado
- Ruiz Gracia Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35277 , F 83, S 8, H M 634188, I/A 5 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
Empresa: HDI GLOBAL SE
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Gracia Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31792 , F 223, S 8, H M 572094, I/A 23 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-28
VER MAS ACTOS
Información de RUIZ GRACIA ADRIAN
Mostramos los datos de RUIZ GRACIA ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUIZ GRACIA ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos