GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISFRUTADORA DE EL COLMENAR SL | Socio Unico | 08/02/2024 | |
DISFRUTADORA DE EL COLMENAR SL | Administrador Unico | 08/02/2024 | |
XL INSURANCE COMPANY SE | Apoderado | 06/07/2022 | |
XL INSURANCE COMPANY SE | Apoderado | 03/11/2017 | |
CHUBB LIFE EUROPE SE | Apoderado | 18/07/2011 | |
CHUBB EUROPEAN GROUP SE | Apoderado | 18/07/2011 | |
CHUBB EUROPEAN GROUP SE | Apoderado | 13/10/2010 |
VINCULACIONES DE GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Banovio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46195 , F 190, S 8, H M 663992, I/A 76 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: DISFRUTADORA DE EL COLMENAR SL
Administrador Unico
- Gomez Banovio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46301 , F 121, S 8, H M 813284, I/A 1 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: DISFRUTADORA DE EL COLMENAR SL
Socio Único
- Gomez Banovio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46301 , F 121, S 8, H M 813284, I/A 1 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gomez Banovio Jose Luis
- Morales Laguna Jose-javier
- Torrecilla Ruiz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43578 , F 99, S 8, H M 321046, I/A 65 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Banovio Jose Luis
- Sanz Roman Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 198, S 8, H M 663992, I/A 57 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Banovio Jose Luis
- Morales Crespo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 198, S 8, H M 663992, I/A 57 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado
- Gomez Banovio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 194, S 8, H M 321046, I/A 54 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 97 FP
Miem.Com.Ctr
- Gomez Banovio Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39942 , F 192, S 8, H M 663992, I/A 38 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: XL INSURANCE COMPANY SE
Apoderado Solidario
- Gomez Banovio Jose Luis
- Morales Laguna Jose-javier
- Torrecilla Ruiz Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35763 , F 186, S 8, H M 321046, I/A 39 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-28
Empresa: AWP ASSISTANCE SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Carrillo Mendez Brigitte
- Castrillo Mascareña Jose Manuel
- Cota Garcia Francisco
- Cuadrado Maroto Angel
- Del Castillo Alonso Belen
- Fernandez Morales Jesus
- Fernandez Morales Jesus
- Gomez Banovio Jose Luis
- Gonzalez Rivera Antonio
- Gonzalez Rivera Antonio
- Morante Tobalños Cristina
- O'donnell Tully Martin
- Olmeda Ranz Aurora
- Ortega Rodriguez Maria Pilar
- Ortega Rodriguez Pilar
- Ramos Mayordomo Blanca
- Rodriguez Garcia Raquel
- Rodriguez Merino Maria-angeles
- Saceda Hernandez Sara
- Sanchez Otero Emilio
- Sobrino Lajo Nuria
- Sobrino Lajo Nuria
- Valcarcel Lopez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26101 , F 105, S 8, H M 77817, I/A 91 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS
Mostramos los datos de GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ BANOVIO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos